2011-03-24: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Wendel, Christine, Weilerbach, *11.07.1973.
2011-04-07: Prokura geändert, nunmehr: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Schnitzer, Andreas, Jettenbach, *02.11.1967.
2013-05-17: Nicht mehr Geschäftsführer: Groß, Felix, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Steuerrecht, Beckingen. Bestellt als Geschäftsführer: Cullmann, Michael, Dillingen, *06.01.1962.
2013-09-20: Die Gesellschafterversammlung hat am 22.08.2013 beschlossen, das Stammkapital (DEM 200.000,00 ) auf Euro umzustellen, es von dann EUR 102.258,38 EUR um EUR 7.741,62 EUR auf EUR 110.000,00 zu erhöhen; die Gesellschafterversammlung vom 22.08.2013 hat weiter die Neufassung der Satzung beschlossen und dabei auch den Unternehmensgegenstand geändert. Neuer Unternehmensgegenstand: Die für Steuerberatungsgesellschaften gesetzlich und berufsrechtlich zulässigen Tätigkeiten, insbesondere die Erstellung von Jahresabschlüssen, die Durchführung von Buchprüfungen und - soweit zulässig - Jahresabschlussprüfungen, die Erstellung betriebswirtschaftlicher Gutachten sowie die Beratung in wirtschaftlichen und steuerlichen Fragen einschließlich der Vertretung vor den entsprechenden Behörden. Handels- und Bankgeschäfte sind ausgeschlossen. Neues Stammkapital: 110.000,00 EUR.
2015-10-27: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Lambrecht, Benjamin, Enkenbach-Alsenborn, *30.10.1984.