2011-09-30: Nicht mehr Geschäftsführer: Würtz, Margit, kfm. Angestellte, Quirnheim. Bestellt als Geschäftsführer: Würtz, Andreas, Quirnheim, *05.12.1986, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2014-10-31: Nicht mehr Geschäftsführer: Würtz, Werner, Kraftfahrzeug-Meister, Quirnheim. Bestellt als Geschäftsführer: Würtz, Isabell, Wattenheim, *06.12.1987, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2016-01-15: Nicht mehr Geschäftsführer: Würtz, Isabell, Wattenheim, *06.12.1987. Nach Wohnortänderung nunmehr: Geschäftsführer: Würtz, Andreas, Wattenheim, *05.12.1986, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.