2009-03-27: Die Gesellschafterversammlung hat am 27.01.2009 beschlossen, das Stammkapital (DEM 200.000,-- ) auf Euro umzustellen, es von dann EUR 102.258,37624 um EUR 1.741,62376 auf EUR 104.000,-- zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in § 3 (Stammkapital) zu ändern. Weiterhin hat die Gesellschafterversammlung vom 27.01.2009 eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes sowie die Neufassung der Satzung beschlossen. Geschäftsanschrift: Am Flugplatz 1, 67346 Speyer. Neuer Unternehmensgegenstand: Der Handel mit und die Verarbeitung von Bodenbelägen aller Art sowie der Ankauf, der Verkauf sowie die Vermietung von Bestandsimmobilien. Neues Stammkapital: 104.000,00 EUR.
2012-06-22: Die Gesellschafterversammlung vom 05.06.2012 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma) und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. Weiterhin hat die Gesellschafterversammlung vom 05.06.2012 die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) und mit ihr die Änderung des Gegenstandes des Unternehmens beschlossen. Neue Firma: Wässa Immobilien GmbH. Neuer Unternehmensgegenstand: Die Verwaltung, der Erwerb und die Veräußerung von Immobilien aller Art sowie die Verpachtung und Vermietung von Immobilien und sonstigen Vermögensgegenständen. Einzelprokura: Bohrmann, Marlene, Maikammer, *14.03.1985. Prokura erloschen: Handermann, Angelika, Speyer, *20.11.1959; Lehr, Franz-Josef, Speyer, *28.09.1950.
2016-06-16: Die Gesellschafterversammlung vom 24.05.2016 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 3 und mit ihr die Sitzverlegung nach Schifferstadt beschlossen. Neuer Sitz: Schifferstadt. Geschäftsanschrift: Rehbachstr. 20, 67105 Schifferstadt.
2019-05-13: Bestellt als Geschäftsführer: Bohrmann, Marlene, Maikammer, *14.03.1985, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Wohnort geändert, nun Geschäftsführer: Wässa, Stefan, Regensburg, *17.03.1957, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Bohrmann, Marlene, Maikammer, *14.03.1985.
2021-07-28: Neuer Sitz: Landau. Geschäftsanschrift: Hans-Stempel-Str. 10, 76829 Landau. Der Sitz ist nach Landau (jetzt Amtsgericht Landau, HRB 33139) verlegt.