2007-01-29: Bestellt als Geschäftsführer: Wöhrle, Regina, Schramberg, *22.01.1959, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2011-11-21: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Wöhrle, Iris, Schramberg, *04.04.1987; Wöhrle, Johannes, Freiburg im Breisgau, *26.11.1985.
2018-01-16: Die Gesellschafterversammlung vom 09.12.2017 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 7 beschlossen.