2014-01-17: Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich haftenden Gesellschafter oder einem anderen Prokuristen: Dotterweich, Andreas, Hamburg, *20.08.1971; Langbein, Jürgen, Quickborn, *22.08.1967; Morgenstern, Sönke, Sottrum, *15.07.1978.
2019-11-18: Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich haftenden Gesellschafter oder einem anderen Prokuristen: Kellershohn, Ingo, Hamburg, *03.03.1976; Naumann, Christopher, Hamburg, *09.05.1990.
2020-05-07: Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich haftenden Gesellschafter oder einem anderen Prokuristen: Turowski, Christian Alexander, Hamburg, *04.11.1967.
2020-12-10: Änderung zur Geschäftsanschrift: Bei den Mühren 5, 20457 Hamburg.
2022-01-10: Prokura erloschen Porten, Uwe Erich, Norderstedt, *17.08.1958. Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich haftenden Gesellschafter oder einem anderen Prokuristen: Wüst, Thilo, Hamburg, *22.02.1979.