2006-01-17: Die Hauptversammlung vom 03.01.2006 hat die Änderung der Satzung in § 10 (Aufsichtsrat) Abs. 9 beschlossen.
2008-05-15: Die Hauptversammlung vom 31.03.2008 hat die Änderung der Satzung in § 2 (Sitz) und mit ihr die Sitzverlegung von Frechen nach Bergheim beschlossen.
2008-05-30: Nicht mehr Vorstand: Willems, Peter. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.
2009-02-10: Die Hauptversammlung vom 13.01.2009 hat die Änderung der Satzung in § 9 (Vorstand) Abs. 1, § 10 (Aufsichtsrat) Abs. 1, § 12 (Jahresabhluss) Abs. 1 und Abs. 2, § 13 (Verwendung des Gewinns) sowie § 14 (Gründungsaufwand) beschlossen und einen weiteren § 15 (Einziehungsentgeld) in die Satzung aufzunehmen.
2011-05-06: Dem Registergericht ist eine neue Liste der Aufsichtsratsmitglieder eingereicht worden.
2011-05-06: Bestellt als Vorstand: Finger, Klaus Martin, Bornheim, *06.11.1958.
2011-07-25: Dem Registergericht wurde eine neue Liste der Aufsichtsratsmitglieder eingereicht.