2005-05-24: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 04.05.2005. Gegenstand: Eigene Vermögensverwaltung. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer gemeinsam vertreten. Geschäftsführer: Almering, Eva Maria, Stadtlohn, *17.09.1974, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Die Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen im Bundesanzeiger.
2005-09-20: Die Gesellschafterversammlung vom 29.08.2005 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma, Sitz), § 3 (Gegenstand des Unternehmens) und § 4 (Stammkapital, Stammeinlagen) beschlossen. Neue Firma: W. Daume Verwaltungs GmbH. Neuer Unternehmensgegenstand: Das Halten von Beteiligungen sowie Stellung als Komplementärin von Gesellschaften sowie artverwandten Geschäften. Nicht mehr Geschäftsführer: Almering, Eva Maria, Stadtlohn, *17.09.1974. Bestellt zum Geschäftsführer: Daume, Wilhelm, Stadtlohn, *15.06.1954, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2015-03-03: Bestellt als Geschäftsführer: Daume, Jochen, Stadtlohn, *09.04.1983, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2019-01-21: Nicht mehr Geschäftsführer: Daume, Wilhelm, Stadtlohn, *15.06.1954. Einzelprokura: Daume, Monika, Stadtlohn, *22.02.1956.