2009-08-31: Geschäftsanschrift: Heßbrühlstr. 69, 70565 Stuttgart. Vertretungsbefugnis geändert bei Geschäftsführer: Freiherr von und zu Weiler, Leopold, Stuttgart, *27.07.1967,nun: einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2014-12-19: Der zwischen der Gesellschaft und der "W. Kohlhammer GmbH", Stuttgart (Amtsgericht Amtsgericht Stuttgart HRB 1733) am 12.04.1991 abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag wurde neu gefasst. Die Gesellschafterversammlung hat der Änderung am 15.12.2014 zugestimmt.
2016-02-11: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Knecht, Karin, Leinfelden-Echterdingen, *02.09.1972; Steinacker, Stefan, Stuttgart, *01.10.1963.
2017-08-08: Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Gutbrod, Jürgen, Verleger, Stuttgart.