2006-12-15: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Lutz, Wolfgang, Dipl. Kaufmann, Lauf a.d. Pegnitz. Bestellt: Geschäftsführer: Milek, Wolfgang, Alfeld, *11.08.1948, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2008-07-25: d. Pegnitz). Ausgeschieden: Geschäftsführer: Milek, Wolfgang, Alfeld, *11.08.1948. Bestellt: Geschäftsführer: Förster, Matthias, Lauf a.d. Pegnitz, *25.03.1971.
2012-02-03: d. Pegnitz. Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen eingetragen: Geschäftsanschrift: Schlachthofplatz 13, 91207 Lauf a.d. Pegnitz.
2016-04-07: d. Pegnitz. Die Gesellschafterversammlung vom 29.02.2016 hat die Änderung des § 1 und § 14 (Jahresabschluß und Gewinnverteilung) der Satzung beschlossen. Neuer Sitz: Altdorf. Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Im Erlet 4 a, 90518 Altdorf b. Nürnberg.