2009-09-21: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 03.09.2009. Geschäftsanschrift: Karl-Wüst-Straße 29, 74076 Heilbronn. Gegenstand: Beteiligung an anderen Unternehmen aller Art sowie die Übernahme von deren Geschäftsführung und Verwaltung, insbesondere der W.Wüst-Gruppe. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Geschäftsführer mit einem Prokuristen. Geschäftsführer: Zeller, Ingrid, Heilbronn, *20.10.1944; Zeller, Harald, Heilbronn, *29.09.1945, jeweils einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2015-12-23: Bestellt als Geschäftsführer: Fischer, Kai, Lehrensteinsfeld, *20.02.1967, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2019-03-06: Nicht mehr Geschäftsführer: Fischer, Kai, Lehrensteinsfeld, *20.02.1967.