2013-10-31: Bestellt als Geschäftsführer: Friedrich, David Jens, Saarlouis, *16.02.1980, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Wirtz, Caroline Uta, Saarlouis, *11.06.1975.
2014-10-28: Geschäftsanschrift: Wallerfanger Straße 124, 66740 Saarlouis . Aufgehoben: Zweigniederlassung unter gleicher Firma in 66663 Merzig.