2011-02-24: Firma: WAGA Betriebs-GmbH Sitz / Zweigniederlassung: Berlin; Geschäftsanschrift:; Rüdesheimer Straße 9, 14197 Berlin Gegenstand: Der Betrieb und die Führung von gastronomischen Einrichtungen. Stamm- bzw. Grundkapital: 25.000,00 EUR Vertretungsregelung: Ist ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Geschäftsführer:; 1. Rohrlack, Wanda, *24.04.1968, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung; Gesellschaftsvertrag vom: 08.02.2011.
2011-12-20: Nicht mehr Geschäftsführer:; 1. Rohrlack, Wanda; Geschäftsführer:; 2. Rohrlack, Gary, *29.08.1958, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen.
2012-04-23: ; Nicht mehr Geschäftsführer:; 2. Rohrlack, Gary; Geschäftsführer:; 3. Provenzano, Paolo, *17.07.1963, Hohen Neuendorf; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen.
2013-10-01: ; Geschäftsführer:; 4. Rohrlack, Gary, *29.08.1958, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Nicht mehr Geschäftsführer:; 3. Provenzano, Paolo.
2015-01-16: Nicht mehr Geschäftsführer: 4. Rohrlack, Gary; Geschäftsführer: 5.
Aydin, Mert, *30.08.1991, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen
2022-03-14: Nicht mehr Geschäftsführer: 5. Aydin, Mert; Geschäftsführer: 6.
Zimmermann, Aleksandar, *01.08.2001, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen