2009-02-23: Geschäftsanschrift: Steinbeisstrasse 59, 71665 Vaihingen an der Enz. Nicht mehr Geschäftsführer: Wahl, August, Vaihingen an der Enz / Roßwag.
2013-09-23: Allgemeine Vertretungsregelung geändert; nun: Ist nur ein Liquidator bestellt, vertritt er allein. Sind mehrere Liquidatoren bestellt, vertreten sie gemeinsam. Bestellt als Liquidator: Stahl, Gerhard, Hemmingen, *20.02.1953. Nicht mehr Geschäftsführer: Wahl, Thomas, Vaihingen an der Enz, *15.03.1967. Die Gesellschaft ist aufgelöst.
2020-07-16: Das Gericht beabsichtigt, die Gesellschaft wegen Vermögenslosigkeit im Handelsregister von Amts wegen nach § 394 FamFG zu löschen. Die Frist zur Geltendmachung eines Widerspruchs gegen die beabsichtigte Löschung ist auf zwei Monate ab Veröffentlichung bestimmt.
2022-07-01: Das Gericht beabsichtigt, die Gesellschaft wegen Vermögenslosigkeit im Handelsregister von Amts wegen nach § 394 FamFG zu löschen. Die Frist zur Geltendmachung eines Widerspruchs gegen die beabsichtigte Löschung ist auf zwei Monate ab Veröffentlichung bestimmt.