2006-10-11: Die Gesellschafterversammlung vom 27.09.2006 hat die Satzung neu gefasst. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Knabel, Klaus Dieter, Diplomkaufmann, München. Nicht eingetragen: Bekanntmachungsblatt ist nunmehr der elektronische Bundesanzeiger.
2007-03-21: Die Gesellschafterversammlung vom 15.03.2007 hat die Änderung des § 3 (Geschäftsjahr) der Satzung beschlossen.
2008-11-03: Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 52 Abs. 2 S. 2 GmbHG.
2008-12-17: Geschäftsanschrift: Gutenbergstr. 25, 85748 Garching. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Zudor, Alexandru, Schwabhausen, *01.10.1959.
2010-01-13: Bestellt: Geschäftsführer: Knabel, Klaus Dieter, München, *01.11.1956; Tölgyesiné Szamosi, Andrea, Budapest, Ungarn, *06.07.1969. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Kraus, Rudolf, Diplomwirtschaftsingenieur, Freising.
2010-10-06: Personendaten berichtigt: Geschäftsführer: Tölgyesiné Szamosi, Andrea, Budapest, Ungarn, *07.06.1969.
2012-07-11: Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 52 Abs. 2 S. 2 GmbHG.
2012-10-24: Die Gesellschafterversammlung vom 09.10.2012 hat die Änderung des § 3 (Geschäftsjahr) der Satzung beschlossen.
2014-01-29: Die Gesellschafterversammlung vom 20.01.2104 hat die Änderung des § 1 (Sitz) der Satzung beschlossen. Neuer Sitz: Ismaning, Landkreis München. Geschäftsanschrift: Adalperostraße 86, 85737 Ismaning.
2016-05-20: Bestellt: Geschäftsführer: Nyuli, Ferenc, Budapest / Ungarn, *17.10.1970.
2017-07-15: Die Gesellschafterversammlung vom 24.05.2017 hat die Änderung der §§ 5 , 7 (Geschäftsführung) und 8 (Investitions- und Finanzplan, Erfolgsrechnung, zustimmungsbedürftige Geschäfte), die Aufhebung der §§ 11 (Zusammensetzung, Mitgliedschaft, Aufgaben und Befugnisse des Aufsichtsrats) und 11 a (Innere Ordnung, Beschlussfassung des Aufsichtsrats) und ferner die Änderung der bisherigen §§ 12 bis 16 (nunmehr §§ 11 bis 15) der Satzung beschlossen. Personendaten geändert, nun: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Zudor, Alexandru, Odelzhausen, *01.10.1959.
2017-10-19: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Freund, Andreas, Mühldorf a. Inn, *01.11.1971.
2018-02-06: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Nyuli, Ferenc, Budapest / Ungarn, *17.10.1970. Bestellt: Geschäftsführer: Finta, Ferenc, Kecskemét / Ungarn, *28.07.1957.
2019-02-27: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Knabel, Klaus Dieter, München, *01.11.1956.