2010-12-27: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 25.11.2010. Geschäftsanschrift: Charlottenstraße 45-51, 72764 Reutlingen. Gegenstand: Die Verwaltung und Erhaltung des eigenen Vermögens sowie die Möglichkeit der Beteiligung an anderen Unternehmen sowie die Übernahme der Geschäftsführung hieran. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Geschäftsführer mit einem Prokuristen. Geschäftsführer: Reiber, Anna-Madeleine, Reutlingen, *27.02.1984, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2011-09-26: Die Gesellschafterversammlung vom 09.08.2011 hat mit Abänderung vom 26.08.2011 die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma), § 2 (Gegenstand des Unternehmens) und § 3 (Stammkapital, Stammeinlagen) Abs. 2 beschlossen. Firma geändert; nun: WB Transport GmbH. Änderung der Geschäftsanschrift: Max-Planck-Str. 68, 72766 Reutlingen. Gegenstand geändert; nun: Die Besorgung und Durchführung von Spezialverkehren insbesondere mit Kipper-, Silo- und Tankfahrzeugen sowie die Erbringung von Speditions-, Frachtführer- und Lagergeschäften, die Entwicklung und Durchführung von logistischen Verfahren, sowie die Vornahme aller mit diesen Geschäftszweigen zusammenhängender Geschäfte. Bestellt als Geschäftsführer: Spitzenstätter, Hubert, Speicherschwendi, Schweiz, *20.08.1964, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Reiber, Anna-Madeleine, Reutlingen, *27.02.1984.
2014-05-19: Die Gesellschafterversammlung vom 14.04.2014 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital) beschlossen. Das Stammkapital ist durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom gleichen Tag um 400.000,00 EUR erhöht. Stammkapital nun: 425.000,00 EUR.
2015-11-24: Bestellt als Geschäftsführer: Vaas, Bernd, Reutlingen, *15.11.1953, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Spitzenstätter, Hubert, Speicherschwendi, Schweiz, *20.08.1964.
2016-08-30: Die Gesellschafterversammlung vom 29.06.2016 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital, Stammeinlage) beschlossen. Das Stammkapital ist durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom gleichen Tag um 350.000,00 EUR erhöht. Stammkapital nun: 775.000,00 EUR.
2022-03-28: Die Gesellschafterversammlung vom 16.02.2022 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 2 beschlossen. Sitz verlegt; nun: Sonnenbühl. Neue Geschäftsanschrift: Robert-Bosch-Straße 15-17, 72820 Sonnenbühl.