2021-12-30: Die Gesellschafterversammlung vom 13.12.2021 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 5 beschlossen.
2022-04-07: Nicht mehr Geschäftsführer: Wiegand, Uwe, Herne-Wanne.
2022-06-17: Bestellt als Geschäftsführer: Wiegand, Sascha, Bochum, *08.07.1985, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.