2008-12-09: Die Gesellschafterversammlung vom 29.09.2008 hat die vollständige Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen..
2008-12-30: Der Geschäftsführer hat eine Liste der Aufsichtsratsmitglieder gem. § 52 Abs. 2 Satz 2 GmbHG zum Handelsregister eingereicht..
2010-06-11: Die aktuelle Liste der Aufsichtsratsmitglieder wurde zum Handelsregister gemäß § 52 Abs. 2 GmbHG eingereicht..
2010-11-02: Der Geschäftsführer hat eine Liste der Aufsichtsratsmitglieder gemäß § 52 Abs. 2 Satz 2 GmbHG zum Handelsregister eingereicht..
2018-11-05: Der Geschäftsführer hat eine Liste der Aufsichtsratsmitglieder gem. § 52 Abs. 2 Satz 2 GmbHG zum Handelsregister eingereicht.
2019-09-16: Der Geschäftsführer hat eine Liste der Aufsichtsratsmitglieder gem. § 52 Abs. 2 Satz 2 GmbHG zum Handelsregister eingereicht.
2020-01-23: Vorstand: Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Brungart, Rainer; Geschäftsführer: 2.
Hoppe, Kerstin, *27.07.1967, Cottbus; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Prokura: 1.
Ott, Marco, *31.12.1963, Spremberg; Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen
2020-08-07: Vorstand: Nicht mehr Geschäftsführer: 2. Hoppe, Kerstin; Geschäftsführer: 3.
Teinze, Rocco, *10.01.1977, Bad Liebenwerda OT Dobra; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen