2007-06-04: Vorstand: Nicht mehr Geschäftsführer:1. Andresen, Michael; Geschäftsführer: 2. Barg, Arno, *21.01.1953, Wankendorf; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen..
2008-12-23: Geschäftsanschrift:; Bornhöveder Landstrasse 40, 24601 Wankendorf Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 15.12.2008 ist § 9 (Gewinnrücklagen) in den Gesellschaftsvertrag eingefügt..
2015-09-09: Geschäftsführer: 3. Rohwer, Michael, *03.07.1960, Kiel; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen;
Geschäftsführer: 4. Andresen, Michael, *16.08.1961, Preetz; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen;
Nicht mehr Geschäftsführer: 2. Barg, Arno;
Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 05.08.2015 ist der Gesellschaftsvertrag geändert und insgesamt neu gefasst worden.