2006-11-17: Die Gesellschafterversammlung hat am 25.09.2006 beschlossen, das Stammkapital (DEM 50.000,00 ) auf Euro umzustellen, es von dann EUR 25.564,59 um EUR 35,41 auf EUR 25.600,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in § 3 (Stammkapital, Stammeinlagen) sowie in § 7 (Gesellschafterbeschlüsse) zu ändern. Nicht mehr Geschäftsführer: Waldeier, Josef, Bauingenieur, Warburg-Germete.
2010-10-05: Geschäftsanschrift: Florianweg 10, 34414 Warburg. Nicht mehr Geschäftsführer: Schäfers, Wolfgang, Warburg-Daseburg. Bestellt als Geschäftsführer: Schäfers, Gert, Warburg, *16.10.1971, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.