2007-10-11: Nicht mehr Geschäftsführer: Dipl.Ing. Bauer, Martin, Kemmelbach, *09.03.1972.
2017-09-18: Die Gesellschafterversammlung vom 18.07.2017 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 beschlossen. Firma geändert, nun: Neue Firma: WBV GmbH Wetterauer Biomasse Verwertung. Personenbezogene Daten geändert, nun: Geschäftsführer: Holzknecht, Klaus Fritz, Wöllstadt, *03.08.1960, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt als Geschäftsführer: Holzknecht, Philip, Wöllstadt, *07.07.1989, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.