2012-07-16: Bestellt als Geschäftsführer: Schäfer, Sandra, Althütte, *15.09.1972, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Schäfer, Bernd, Betriebsschlosser, Winnenden.
2013-10-21: Die Gesellschafterversammlung vom 07.10.2013 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma und Sitz), 2 (Gegenstand des Unternehmens), 17 (Bekanntmachungen) beschlossen. Sitz verlegt; nun: Althütte. Geschäftsanschrift: Ochsenhaustraße 18, 71566 Althütte. Gegenstand geändert; nun: Der vorbeugende Brandschutz: Montage und Wartung von natürlichen Rauchabzugsanlagen (NRA) und Montage von Lichtkuppeln.
2013-10-21: Die Gesellschafterversammlung vom 07.10.2013 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma und Sitz), 2 (Gegenstand des Unternehmens), 17 (Bekanntmachungen) beschlossen. Sitz verlegt; nun: Althütte. Geschäftsanschrift: Ochsenhausstraße 18, 71566 Althütte. Gegenstand geändert; nun: Der vorbeugende Brandschutz: Montage und Wartung von natürlichen Rauchabzugsanlagen (NRA) und Montage von Lichtkuppeln.