2007-08-01: Bestellt: Geschäftsführer: Korbacher, Hans-Günter, Diespeck, *06.08.1961, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Korbacher, Hans Günter, Diespeck, *06.08.1961.
2008-09-02: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Dr. Becker, Manfred, Diespeck, *17.08.1946.
2009-02-02: Geschäftsanschrift: Am Rosenbühl 5, 91466 Gerhardshofen. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Dürr, Arno, Kürnach, *04.12.1962.
2010-01-15: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Dr. Richter, Irmgard Jutta, Nürnberg, *30.09.1964.
2014-01-21: Personendaten von Amts wegen berichtigt: Geschäftsführer: Korbacher, Günter Hans, Diespeck, *06.08.1961, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Trabert, Harald, Gollhofen, *21.05.1958.
2014-12-02: Der mit der GREBE Holding GmbH (vormals GREBE Holding AG) mit dem Sitz in Weilburg (Amtsgericht Limburg HRB 4301) abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom 02.12.2000 ist durch Vertrag vom 06.11.2014 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 07.11.2014 hat zugestimmt.
2022-07-02: Prokura erloschen: Dr. Richter, Jutta, Nürnberg, *30.09.1964.