2007-12-12: Die Hauptversammlung vom 29.11.2007 hat die Änderung der §§ 4 (Bekanntmachungen), 20 (Einberufung der Hauptversammlung) und 21 (Vorsitz, Beschlußfassung) der Satzung beschlossen.
2008-04-02: Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.
2009-07-08: Geschäftsanschrift: Paul-Hösch-Str. 31, 81243 München. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem anderen Prokuristen: Holzapfel, Helmut, Landshut, *13.11.1973.
2010-10-06: Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.
2010-10-20: Die Hauptversammlung vom 23.09.2010 hat die Änderung des § 1 (Firma) der Satzung beschlossen. Neue Firma: Strumberger AG Steuerberatungsgesellschaft.
2010-12-01: Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.
2011-11-30: Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.
2012-08-08: Die Hauptversammlung vom 01.08.2012 hat die Änderung des § 7 (Zusammensetzung, Vertretung ) der Satzung beschlossen. Personendaten geändert, nun: Vorstand: Strumberger, Peter, Schondorf am Ammersee, *20.07.1957, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2015-05-30: Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.
2015-06-25: Die Hauptversammlung vom 12.05.2015 hat die Änderung der §§ 2 und 21 (Vorsitz, Beschlussfassung) der Satzung beschlossen. Bestellt: Vorstand: Echtler, Melanie, München, *28.05.1980, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2019-04-03: Die Hauptversammlung vom 27.03.2019 hat die Änderung des § 22 der Satzung beschlossen.
2021-09-23: Die Hauptversammlung vom 20.09.2021 hat die Änderung des § 22 der Satzung beschlossen.
2022-01-13: Die Hauptversammlung vom 29.12.2021 hat die Änderung des § 1 der Satzung beschlossen. Neue Firma: WERTE + TEAM Steuerberatungsgesellschaft AG.
2022-02-11: Bestellt: Vorstand: Glöckner, Christian, Olching, *04.01.1973, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden: Vorstand: Strumberger, Peter, Schondorf am Ammersee, *20.07.1957.
2022-02-11: Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.