2016-11-03: Niclas. Die Gesellschafterversammlung vom 20.10.2016 hat die Umstellung des Stammkapitals auf Euro, dessen Erhöhung um 35,41 EUR auf 25.600,00 EUR und die Neufassung des Gesellschaftsvertrages, insbesondere in § 3 , beschlossen. Änderung der Geschäftsanschrift: Schachtstraße 10 A, 08132 Mülsen OT Mülsen St. Niclas. Neues Stammkapital: 25.600,00 EUR.
2021-12-10: Niclas. Geburtsdatum von Amts wegen eingefügt: Geschäftsführer: Schmutzler, Ronny, Mülsen, *03.11.1967, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2021-12-10: Niclas. Die Gesellschafterversammlung vom 03.12.2021 hat den Gesellschaftsvertrag geändert. Eingetragen unter Bezugnahme auf das Protokoll über den Gesellschafterbeschluss vom 03.12.2021.