2007-12-10: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Freund, Michael Gerhard, Steinen, *05.11.1966; Lehmann, Bernd Robert, Kandern, *18.05.1965. Prokura erloschen: Dipl.-Ing. (FH) Trüby, Egon, Steinen; Wetzel, Kathrin, Rheinfelden, *23.01.1964.
2008-03-17: Die Gesellschafterversammlung vom 18.12.2007 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen.
2010-06-29: Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen ergänzt als Geschäftsanschrift: Solvaystraße 31, 79639 Grenzach-Wyhlen. Nicht mehr Geschäftsführer: Pier-Wetzel, Peter, Rheinfelden (Schweiz), *17.01.1962; Wetzel, Ulrich, Mechaniker, Grenzach-Wyhlen, *19.02.1939. Personenbezogene Daten von Amts wegen berichtigt bei Geschäftsführer: Liebschwager, Detlev, Grenzach-Wyhlen, *11.01.1949.
2011-11-14: Nicht mehr Geschäftsführer: Siebold, Martin, Waldshut-Tiengen, *02.03.1960.
2013-01-18: Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Sterkenburgh, Tomas, Dinslaken, *02.05.1966, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2015-02-12: Nicht mehr Geschäftsführer: Liebschwager, Detlev, Grenzach-Wyhlen, *11.01.1949. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Hüning, Frank, Stadtlohn, *12.01.1979.
2015-12-10: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Dicks, André, Lörrach, *01.04.1965.
2017-05-31: Mit der Gesellschaft ist aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 26.05.2017 und der Versammlungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom gleichen Tag die Gesellschaft mit beschränkter Haftung "Wetzel Academy GmbH", Grenzach-Wyhlen (Amtsgericht Freiburg i. Br. HRB 708822) verschmolzen (Verschmelzung zur Aufnahme). Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Abs. 3 UmwG als bekanntgemacht gilt, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.
2020-06-25: Bestellt als Geschäftsführer: Babe, Gregory S., Pittsburgh / Vereinigte Staaten, *26.05.1957, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Sterkenburgh, Tomas, Dinslaken, *02.05.1966.
2020-09-07: Mit der "Matthews Europe GmbH", Duisburg wurde am 31.08.2020 ein Ergebnisabführungsvertrag abgeschlossen, dem die Gesellschafterversammlung am 31.08.2020 zugestimmt hat. Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen.
2021-01-29: Bestellt als Geschäftsführer: Pennekamp, Markus, Vreden, *01.03.1974, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.