2007-08-16: Bestellt als Geschäftsführer: Willms, Heinrich, Wangerland-Horumersiel, *11.11.1951, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nach Änderung der Vertretungsmacht nunmehr Geschäftsführer: Alexander, Volker, Wuppertal, *30.08.1956, vertretungsberechtigt gemeinsam mit dem Geschäftsführer Heinrich Willms oder einem Prokuristen.
2007-09-13: Nicht mehr Geschäftsführer: Alexander, Volker, Wuppertal, *30.08.1956.