2020-11-27: Bestellt als Geschäftsführer: Haug, Robert, Ulm, *03.07.1964.
2021-03-01: Vertretungsbefugnis geändert bei Geschäftsführer: Haug, Robert, Ulm, *03.07.1964, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Personenbezogene Daten von Amts wegen berichtigt und nicht mehr Geschäftsführer: Wohlfardt, Walter, Niederstotzingen, *04.08.1960.
2021-04-01: Die Gesellschafterversammlung vom 18.03.2021 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Sitz verlegt; nun: Ulm. Änderung der Geschäftsanschrift: Beim Türmle 30, 89075 Ulm. Bestellt als Geschäftsführer: Haug, Tim, Ulm, *29.11.1999, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.