2007-10-30: Die Gesellschafterversammlung vom 21.08.2007 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 500.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln beschlossen. 2.700.000,00 EUR.
2009-12-02: Geschäftsanschrift: Winterhuder Weg 29, 22085 Hamburg.
2010-12-16: Gesamtprokura gemeinsam mit einem anderen Prokuristen: Heeren, Michael, Hamburg, *16.02.1967; Krüger, Susan, Hamburg, *14.10.1960.
2011-07-08: Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.
2013-04-02: Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.
2014-10-14: Die Gesellschafterversammlung vom 26.09.2014 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um EUR 150.000,00 auf EUR 2.850.000,00 beschlossen. Neues Stammkapital: 2.850.000,00 EUR.
2016-03-04: Die Gesellschafterversammlung vom 08.12.2015 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 650.000,00 EUR auf 3.500.000,00 EUR beschlossen. Neues Stammkapital: 3.500.000,00 EUR. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Eine neue Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.
2016-07-14: Berichtigt: Die Gesellschafterversammlung vom 08.02.2016 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 650.000,00 EUR auf 3.500.000,00 EUR beschlossen. Eintragung Nr. 10 Spalte 6 vom 04.03.2016 von Amts wegen hinsichtlich des Datums der Gesellschafterversammlung berichtigt.
2021-07-01: Bestellt Geschäftsführer: Barthel, Christian Malte, Hamburg, *27.09.1976, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden Geschäftsführer: Walter, Anton Ulrich, Hamburg, *19.06.1958.
2021-07-15: Vertretung berichtigt: Geschäftsführer: Barthel, Christian Malte, Hamburg, *27.09.1976, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Verhältnis zur "WICHERN" Betreuungsgesellschaft mbH, Hamburg, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2021-09-17: Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.