2019-10-16: Nicht mehr Geschäftsführer: Winkelmann, Heinz-Peter, Essen, *27.11.1955. Bestellt als Geschäftsführer: Coenen, Louis, Bielefeld, *15.03.1971; Langhans, Robert, Bielefeld, *12.05.1987, jeweils einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2020-03-25: Die Gesellschafterversammlung vom 17.02.2020 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. Nach Änderung: Neue Firma: WICO GmbH.