2012-07-02: Firma: WIEGA-Food GmbH Sitz / Zweigniederlassung: Berlin; Geschäftsanschrift:; Kaskelstraße 49, 10317 Berlin Gegenstand: Das Betreiben von gastronomischen Einrichtungen, gastronomische Beratung, gastronomische Dienstleistungen, Catering, Veranstaltungsplanung und Ausrichtung, Lebensmittelverkauf, Mietkoch- Service- und Hilfskräfteservice, Equipmentverleih, Kochkurslehrgänge, Konzerte, Kulturveranstaltungen, Events, Eventsmanagement, Straßenverkauf und Kioskbetreibung. Stamm- bzw. Grundkapital: 25.000,00 EUR Vertretungsregelung: Ist ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Geschäftsführer:; 1. Albrecht, Stefan, *14.04.1967, Berlin; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Geschäftsführer:; 2. Eberhard, Lars, *01.10.1980, Berlin; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Geschäftsführer:; 3. Grandel, Lars, *02.09.1974, Berlin; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Geschäftsführer:; 4. Isert, Annegret, *02.05.1973, Berlin; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Geschäftsführer:; 5. Winter, Fiete, *27.04.1978, Berlin; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung; Gesellschaftsvertrag vom: 23.04.2012.
2015-10-26: Nicht mehr Geschäftsführer: 5. Winter, Fiete
2017-11-24: Nicht mehr Geschäftsführer: 2. Eberhard, Lars