2007-05-29: Nicht mehr Geschäftsführer: Wild, Hans-Jürgen, Münstertal, *24.04.1958.
2011-01-17: Geschäftsanschrift: Merveldtstraße 6, 79423 Heitersheim. Bestellt als Geschäftsführer: Wild, Hans-Jürgen, Münstertal, *24.04.1958, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Schelb, Hansjörg, Bad Krozingen, *21.11.1959; Spitzer, Thomas, Staufen im Breisgau, *02.07.1966.
2012-06-04: Personenbezogene Daten geändert bei Geschäftsführer: Wild, Hans-Jürgen, Staufen im Breisgau, *24.04.1958, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Einzelprokura: Spitzer, Thomas, Bad Krozingen, *02.07.1966.
2015-08-21: Die Gesellschafterversammlung vom 20.08.2015 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und § 16 (Bekanntmachungen) beschlossen. Firma geändert; nun: WILD CONNECT GmbH. Bestellt als Geschäftsführer: Spitzer, Thomas, Bad Krozingen, *02.07.1966; Tanner, Tu-Lan, geb. Ngo, Gundelfingen, *23.02.1982, jeweils einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Spitzer, Thomas, Bad Krozingen, *02.07.1966; Vi, Tu-Lan, geb. Ngo-Hoang, Denzlingen, *23.02.1982.
2017-01-11: Nicht mehr Geschäftsführer: Wild, Hans-Jürgen, Staufen im Breisgau, *24.04.1958.
2020-12-03: Bestellt als Geschäftsführer: Zimmermann, Daniel Lothar, Schallstadt, *22.03.1969, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2020-12-16: Nicht mehr Geschäftsführer: Tanner, Tu-Lan, geb. Ngo, Gundelfingen, *23.02.1982.