2012-10-12: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 02.10.2012. Geschäftsanschrift: Heidelberger Straße 43, 69168 Wiesloch. Gegenstand: Der Erwerb, das Halten und die Verwaltung von Beteiligungen an in- und ausländischen Gesellschaften jeder Art. Ziel der Gesellschaft ist die langfristige Anlage des Gesellschaftsvermögens. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Geschäftsführer mit einem Prokuristen. Geschäftsführer: Marquart, Ludwig, Bensheim, *28.07.1933, einzelvertretungsberechtigt.
2012-10-19: Bestellt als Geschäftsführer: Hopp, Daniel, Walldorf, *10.10.1980, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Marquart, Ludwig, Bensheim, *28.07.1933.
2013-12-19: Die Gesellschafterversammlung vom 18.12.2013 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen; es wurden insbesondere die §§ 1 (Firma und Sitz) und 2 (Gegenstand des Unternehmens) geändert. Firma geändert; nun: DH Verwaltungs GmbH. Gegenstand geändert; nun: Der Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen sowie die Übernahme der persönlichen Haftung und der Geschäftsführung bei Handelsgesellschaften, insbesondere bei der DH-Holding GmbH & Co. KG, Wiesloch. Bestellt als Geschäftsführer: Hopp, Dietmar, Walldorf, *26.04.1940, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Hopp, Daniel, Walldorf, *10.10.1980.
2014-02-05: Bestellt als Geschäftsführer: Wirth, Markus, Waghäusel, *13.09.1977, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Hopp, Dietmar, Walldorf, *26.04.1940.
2014-02-05: Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Vest, Karl Peter, Mainz, *24.09.1962, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2014-03-03: Die Gesellschafterversammlung vom 28.02.2014 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen; es wurden insbesondere die §§ 1 (Firma und Sitz) und 2 (Gegenstand) geändert. Firma geändert; nun: WIRCON Interservices GmbH. Sitz verlegt; nun: Waghäusel. Änderung der Geschäftsanschrift: Goethestraße 61, 68753 Waghäusel. Gegenstand geändert; nun: Die Erbringung von Dienstleistungen und Beratungsleistungen in den Bereichen IT und Telekommunikation, inbesondere die Planung, Implementierung und Betreuung von IT- und Kommunikationssystemen, sowie die Erbringung von kaufmännischen Dienstleistungen.
2017-04-10: Sitz verlegt; nun: Düsseldorf . Das Registerblatt ist geschlossen.