2006-11-13: Die Gesellschafterversammlung vom 16.08.2006 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 1 Absatz 1 (Firma), 2 Absatz 2 (Stammkapital) und 3 Absatz 1 und 2 (Gegenstand des Unternehmens) beschlossen. Neue Firma: WISAG Sicherheitsdienste Ausbildung und Training GmbH. Gegenstand: die Aus- und Weiterbildung sowie das Training und die Schulung von Mitarbeitern in den Bereichen Sicherheit und Service in Dienstleistungsunternehmen, insbesondere von Mitarbeitern im Teilkonzern WISAG Sicherheitsdienste Holding GmbH & Co. KG (Amtsgericht Frankfurt am Main HRA 28158). Nicht mehr Geschäftsführerin: Günthel, Heike, Rödermark, *16.06.1963. Bestellt als Geschäftsführer: Ammon, Norman, Hohenstein, *07.01.1970.
2010-10-25: Die Gesellschafterversammlung vom 30.09.2010 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma) beschlossen. Neue Firma: WISAG Sicherheit & Service Trainings GmbH. Geschäftsanschrift: Kennedyallee 76, 60596 Frankfurt am Main.
2013-11-04: Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Herriotstr. 3, 60528 Frankfurt am Main.
2017-08-25: Bestellt als Geschäftsführer: Burmeister, Andreas, Köln, *05.05.1965, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Ammon, Norman, Hohenstein, *07.01.1970.
2021-01-21: Nicht mehr Geschäftsführer: Burmeister, Andreas, Köln, *05.05.1965. Bestellt als Geschäftsführer: Kaiser, Sebastian, Rodgau, *22.04.1979, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.