2005-03-10: Bestellt als Geschäftsführer: Lüke, Wilhelm, Detmold, *04.09.1947, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Siekmeier, Horst, Schieder- Schwalenberg, *13.01.1936.
2020-05-11: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Lüke, Tomas, Detmold, *09.07.1980.