2011-01-25: Geschäftsanschrift: Mogelkenstr. 30, 30165 Hannover. Geändert, nun: Geschäftsführer: Gatzke, Jan-Erik, Hannover, *30.12.1971, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2011-10-18: Die Gesellschafterversammlung vom 05.10.2011 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 Abs. 1 (Geschäftsjahr und Dauer der Gesellschaft) beschlossen.
2013-01-16: Nicht mehr Geschäftsführer: Gatzke, Joachim, Hannover, *05.06.1939.
2022-06-08: Änderung zur Geschäftsanschrift: Vahrenwalder Str. 50, 30165 Hannover.