2020-07-14: Gegenstand: Die Entwicklung, Finanzierung, Realisierung und der Betrieb regenerativer Energieprojekte im In- und Ausland insbesondere durch Gründung, Erwerb, Verwaltung und Veräußerung spezifisch qualifizierten Unternehmen im In- und Ausland, sowie durch Erbringung von Beratungs- und Dienstleistungen. Kapital: 25.000,00 EUR; Vertretungsregelung: Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Ist ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Geschäftsführer: 1. Meurer, Gabriel Josef, *20.05.1956, Neuss; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen; Geschäftsführer: 2. Stanze, Roland, *03.02.1965, Cuxhaven; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen; Prokura: 1.
Ebeling, Stefan, *13.03.1969, Bönningstedt; Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen; 2. Heckt, Carsten, *14.11.1967, Bordesholm; Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen; 3. Kraatz, Frank, *30.04.1974, Wester-Ohrstedt; Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen; 4. Dr. Pohl, Toralf, *21.04.1974, Hamburg; Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen; 5. Dr. von Gerlach, Christian, *07.10.1974, Hamburg; Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen; Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung; Gesellschaftsvertrag vom: 01.07.2020.
2022-02-03: Nicht mehr Prokurist: 3. Kraatz, Frank.