2009-06-10: Firma: www.handyladen.tv GmbH Sitz / Zweigniederlassung: Berlin; Geschäftsanschrift:; Helmholtzstraße 2 - 9, 10587 Berlin Gegenstand: Der Handel mit Telekommunikationsartikeln. Stamm- bzw. Grundkapital: 25.000,00 EUR Vertretungsregelung: Ist ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Geschäftsführer:; 1. Isik, Süleyman, *23.03.1977, Berlin; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung; Gesellschaftsvertrag vom: 15.12.2003 Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 09.04.2009 ist der Sitz der Gesellschaft von Kiel (Amtsgericht Kiel, HRB 6312) nach Berlin verlegt und der Gesellschaftsvertrag geändert in § 1 (Sitz). Bemerkung: Tag der ersten Eintragung: 19.02.2004.
2009-10-13: Nicht mehr Geschäftsführer:; 1. Isik, Süleyman; Geschäftsführer:; 2. Christianßen, Martin, *05.05.1986, Berlin; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen.
2011-11-08: Geschäftsführer:; 3. Sagesen, Kaan, *22.09.1975, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten; Änderung zu Nr. 2:; Die Vertretungsbefugnis des Geschäftsführers ist geändert. Nun:; Geschäftsführer:; Christianßen, Martin.
2012-01-19: Nicht mehr Geschäftsführer:; 2. Christianßen, Martin.
2013-05-02: Firma: WMC Distribution GmbH Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 15.04.2013 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in § 1 (Firma)..
2014-10-22: Nicht mehr Geschäftsführer: 3. Sagesen, Kaan; Geschäftsführer: 4.
Altan, Derya, *06.04.1984, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen
2016-10-05: Geschäftsführer: 5.
Sawinski, Wojciech, *12.07.1988, Szczecin/Polen; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen
2018-05-16: Nicht mehr Geschäftsführer: 4. Altan, Derya
2018-07-02: Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift: Bessemerstraße 82, 12103 Berlin