2006-01-05: Geändert, nun: Vorsitzender des Vorstands: Mayer, Lothar, Bad Wörishofen-Kirchdorf, *24.02.1964. Bestellt: Vorstand: Stegmann, Andreas, Bad Wörishofen, *07.07.1960. Ausgeschieden: Vorsitzender: Trautwein, Ignaz, Stadtkämmerer i.R., Bad Wörishofen.
2008-01-24: Ausgeschieden: Stellv. Vorsitzender: Fritsch, Josef, Sparkassenoberinspektor, Bad Wörishofen. Ausgeschieden: Vorsitzender des Vorstands: Mayer, Lothar, Bad Wörishofen-Kirchdorf, *24.02.1964. Bestellt: Vorstand: Bäurle, Ludwig, Tussenhausen-Zaisertshofen, *21.05.1951; Müller, Arno, Bad Wörishofen, *30.04.1971.
2014-03-28: Die Mitgliederversammlung vom 29.11.2013 hat die Neufassung der Satzung beschlossen. Dabei wurde u.a. geändert: § 2 (Zweck u. Gegenstand der Genossenschaft). Neuer Unternehmensgegenstand: Errichtung, Erwerb, Betreuung, Vermittlung, Veräußerung und Bewirtschaftung von Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen, Übernahme aller im Bereich der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben. Hierzu gehören Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Räume für Gewerbebetriebe, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen. Beteiligungen sind zugelassen. Die Ausdehnung des Geschäftsbetriebs auf Nichtmitglieder ist zugelassen.
2016-05-25: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken: Weikmann, Jürgen, Bad Wörishofen, *10.06.1971.