2008-02-11: Bestellt als Geschäftsführer: Storks, Michael, Leonberg, *16.08.1961, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2008-11-17: Bestellt als Geschäftsführer: Neun, Winfried, Steißlingen, *18.04.1962, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Storks, Michael, Leonberg, *16.08.1961.
2013-12-30: Die Gesellschafterversammlung vom 17.12.2013 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma) beschlossen. Firma geändert; nun: WORTFLAMME® Cross-Media Management & Consulting GmbH.