2008-06-13: Vertretung geändert: Geschäftsführer: Bürkle, Ute, Stuttgart, *07.08.1953, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2008-11-06: Nachname geändert, nun: Geschäftsführer: Zimmermann, Ute, Stuttgart, *07.08.1953, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2009-03-03: Geschäftsanschrift: Vogt-Kölln-Straße 30, 22527 Hamburg. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Dr. Lilienthal, Carola, Hamburg, *11.09.1967.
2009-11-13: Die Gesellschafterversammlung vom 06.10.2009 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 4 und 9 beschlossen.
2010-03-02: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Breitling, Holger, Hamburg, *23.08.1971.
2014-02-17: Die Gesellschafterversammlung vom 05.02.2014 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 1 (Firma), 2 (Gegenstand der Gesellschaft), 3, 4 sowie die Ergänzung um einen neuen § 16 beschlossen; der bisherige § 16 ist nunmehr § 17. Neue Firma: WPS - Workplace Solutions GmbH. Neuer Unternehmensgegenstand: die Softwareentwicklung, Softwarearchitektur-Beratung, der Bau und Vertrieb von Software-Rahmenwerken und Software-Komponenten und alle in diesem Zusammenhang anfallenden Geschäfte.
2014-04-03: Änderung zur Geschäftsanschrift: Hans-Henny-Jahnn-Weg 29, 20085 Hamburg.
2017-01-03: Bestellt Geschäftsführer: Dr. Lilienthal, Carola Marga Elfriede, Hamburg, *11.09.1967, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2017-12-18: Prokura erloschen Dr. Lilienthal, Carola, Hamburg, *11.09.1967.
2021-01-22: Prokura geändert, nun Einzelprokura: Breitling, Holger, Hamburg, *23.08.1971.
2022-03-09: Ausgeschieden Geschäftsführer: Prof. Dr.-Ing. Züllighoven, Karl Heinz Anton, Hamburg, *04.11.1949.