2005-10-14: Bestellt zum Geschäftsführer: Auental, Gerhard, Ahlen, *28.09.1956, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2006-05-23: Die Gesellschafterversammlung vom 29.12.2005 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um EUR 5.000,00 beschlossen. 30.000,00 EUR.
2014-03-19: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: de Bortoli, Michael, Ahlen, *30.08.1975.
2016-09-20: Prokura erloschen: de Bortoli, Michael, Ahlen, *30.08.1975.
2018-02-19: Einzelprokura: Abbenseth, Heiko, Bad Iburg, *27.09.1969.
2018-12-10: Bestellt als Geschäftsführer: Abbenseth, Heiko, Bad Iburg, *27.09.1969, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Abbenseth, Heiko, Bad Iburg, *27.09.1969.
2020-07-29: Nicht mehr Geschäftsführer: Abbenseth, Heiko, Bad Iburg, *27.09.1969.
2020-10-05: Durch Beschluss des Amtsgerichts Münster vom 01.10.2020 ist über das Vermögen der Gesellschaft das Insolvenzverfahren eröffnet. Durch Beschluss des Amtsgerichts Münster vom 01.10.2020 ist die Eigenverwaltung durch die Schuldnerin angeordnet. Die Gesellschaft ist aufgelöst. Von Amts wegen eingetragen.