2017-01-12: Änderung der Geschäftsanschrift: Pestalozzistraße 31a, 07318 Saalfeld/Saale. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Quensel, Klaus-Dieter, Saalfeld, *21.10.1953; Seidel, Uwe, Saalfeld, *10.09.1953. Bestellt: Geschäftsführer: Tschäpe, Mario, Saalfeld/Saale, *13.01.1967, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.