2005-02-10: Nicht mehr Geschäftsführer: Nölle, Siegfried, Sanitär- und Heizungskaufmann, Krefeld; Plumhoff, Rainer, Heizungsbaumeister, Kempen.
2014-12-03: Die Gesellschafterversammlung vom 25.11.2014 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 6 (Geschäftsführung und Vertretung) und 13 (Ausschliessung eines Gesellschafters) beschlossen.
2021-07-01: Nicht mehr Geschäftsführer: Plumhoff, Stefanie, Kempen, *30.04.1974.