2006-10-26: Einzelprokura: Dr. Ing. Krahwinkel, Manuel, Buchholz, *09.12.1969; Dr. Ing. Steffens, Alexander, Hamburg, *11.03.1970.
2009-04-07: Geschäftsanschrift: Ballindamm 17, 20095 Hamburg. Prokura erloschen Dr. Ing. Krahwinkel, Manuel, Buchholz, *09.12.1969.
2012-02-14: Bestellt Geschäftsführer: Dr. Ing. Steffens, Alexander Istok, Hamburg, *11.03.1970, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2012-02-24: Wohnort geändert, nun Geschäftsführer: Dr.-Ing. Ehmann, Stefan, Hamburg, *27.07.1968, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen Dr. Ing. Steffens, Alexander, Hamburg, *11.03.1970.
2013-04-17: Die Gesellschafterversammlung vom 18.03.2013 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen.
2014-01-06: Änderung zur Geschäftsanschrift: Johannisbollwerk 6-8, 20459 Hamburg.
2014-07-03: Einzelprokura: Dr. Ing. Schadow, Thomas, Hamburg, *13.02.1974.
2015-01-09: Bestellt Geschäftsführer: Dr. Scholz, Hans Wolfgang, Berlin, *08.06.1961, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2015-02-12: Akad. Grad berichtigt: Geschäftsführer: Dr.-Ing. Scholz, Hans, Berlin, *08.06.1961; Dr.-Ing. Steffens, Alexander, Hamburg, *11.03.1970, jeweils einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Akad. Grad berichtigt: Einzelprokura: Dr.-Ing. Schadow, Thomas, Hamburg, *13.02.1974.
2016-06-29: Einzelprokura: Dr. Ing. Zehetmaier, Gerhard Matthias, München, *02.09.1973.
2018-01-30: Bestellt Geschäftsführer: Dr.-Ing. Schadow, Thomas, Hamburg, *13.02.1974; Dr. Ing. Zehetmaier, Gerhard Matthias, München, *02.09.1973, jeweils einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden Geschäftsführer: Dr.-Ing. Morgen, Karl, Hamburg, *19.03.1952.
2021-02-25: Prokura erloschen Dr.-Ing. Schadow, Thomas, Hamburg, *13.02.1974; Dr. Ing. Zehetmaier, Gerhard Matthias, München, *02.09.1973.