2005-05-12: Die Gesellschafterversammlung hat am 15.04.2005 beschlossen, das Stammkapital auf EUR 102.258,38 umzustellen, es sodann um EUR 17.741,62 auf EUR 120.000,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in §§ 3, 4, 6 entsprechend zu ändern.
2005-10-25: Nicht mehr Geschäftsführer: Rothstein, Sascha.
2007-04-20: Die Gesellschafterversammlung hat am 05.04.2007 beschlossen, die Firma und entsprechend den Gesellschaftsvertrag in § 1 Ziff. 1 (Firma) zu ändern. Neue Firma: WTO WerbeTechnik Rothstein GmbH.
2008-01-10: Bestellt als Geschäftsführer: Rothstein, Sascha, Wiehl, *26.07.1971, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2016-10-11: Nach Änderung der Vertretungsbefugnis: Einzelprokura: Hinzel, Günther, Nümbrecht, *18.02.1958.