2018-11-29: Nicht mehr Geschäftsführer: Bergmann, Ursula, Hannover, *11.04.1956. Bestellt als Geschäftsführer: Brede, Carolina, Hannover, *01.10.1984, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2019-03-14: Die Gesellschafterversammlung hat am 22.01.2019 beschlossen, das Stammkapital (DEM 50.000,00 ) auf Euro umzustellen, es von dann EUR 25.564,59 um EUR 35.41 auf EUR 25.600,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in § 3 (Stammkapital) zu ändern. Ferner hat die Gesellschafterversammlung vom 22.01.2019 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 7 (Pflichten der Geschäftsführer) und in § 8 (Gesellschafterversammlung, Gesellschafterbeschlüsse) sowie die Streichung von § 15 (Gründungsaufwand) des Gesellschaftsvertrages beschlossen. 25.600,00 EUR.