2006-05-17: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 01.02.2006 mit Nachtrag vom 23.03.2006. Gegenstand des Unternehmens: Anlagevermittlung, Abschlussvermittlung und Finanzportfolioverwaltung im Sinne der §§ 1, 1 a Satz 2, 1.-3. KWG. Dies sind Vermittlung von Geschäften über die Anschaffung und Veräußerung von Finanzinstrumenten oder deren Nachweis, (Anlagevermittlung); Anschaffung und Veräußerung von Finanzinstrumenten im fremden Namen für fremde Rechnung (Abschlussvermittlung) und Verwaltung einzelner in Finanzinstrumenten angelegter Vermögen für andere mit Entscheidungsspielraum (Finanzportfolioverwaltung). Stammkapital: 25.000,00 EUR. Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer gemeinsam vertreten. Geschäftsführer: Brock, Christiane, München, *23.12.1956, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2010-04-28: Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Widenmayerstraße 46 a, 80538 München.
2019-07-31: Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Pacellistr. 8, 80333 München. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Brock, Christiane, München, *23.12.1956. Bestellt: Geschäftsführer: Sievers, Markus, Dortmund, *09.10.1968, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2019-10-19: Bestellt: Geschäftsführer: Kürpick, Ingo, Frankfurt am Main, *04.07.1977, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.