2005-11-29: Nicht mehr Geschäftsführer: Bock, Berthold, Delbrück.
2014-02-12: Bestellt als Geschäftsführer: Hesse, Dominik, Bad Wünnenberg, *15.05.1981; Kramer, Stephan, Bad Wünnenberg, *31.01.1971.
2014-03-14: Die Gesellschafterversammlung vom 16.10.2013/04.12.2013 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages und mit ihr in § 1 die Änderung der Firma und in § 3 die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Neue Firma: Wieseler Gebäudetechnik GmbH. Neuer Unternehmensgegenstand: Der Handel mit Geräten, Anlagen und technischem Material für Gebäudetechnik sowie Planung und Realisierung von technischer Gebäudeausstattung in den Gewerken Sanitär-, Heizungs-, Klima- und Elektrotechnik.
2016-02-19: Nach Änderung der Vertretungsbefugnis: Geschäftsführer: Heinrichsmeier, Franz, Salzkotten, *15.06.1958; Hesse, Dominik, Bad Wünnenberg, *15.05.1981; Kramer, Stephan, Bad Wünnenberg, *31.01.1971, jeweils einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Jassmeier, Karl Theodor, Salzkotten, *22.08.1946.