2018-09-06: Änderung der Geschäftsanschrift: Schwarzwaldstraße 17, 76593 Gernsbach.
2020-07-22: Nicht mehr Geschäftsführer: Wagner, Hermann, Gernsbach, *16.03.1949
2021-01-04: Allgemeine Vertretungsregelung geändert; nun: Ist nur ein Liquidator bestellt, vertritt er allein. Sind mehrere Liquidatoren bestellt, vertreten sie gemeinsam. Nicht mehr Geschäftsführer: Wagner, Michael, Gernsbach, *09.09.1954. Bestellt als Liquidator: Wagner, Rolf Herbert Michael, Gernsbach, *09.09.1954, einzelvertretungsberechtigt. Die Gesellschaft ist aufgelöst.