2013-07-15: Vertretungsbefugnis geändert bei Geschäftsführer: Griep, Hans-Jürgen, Lorch, *27.03.1957, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt als Geschäftsführer: Wittig, Tim-Lennart, Lorch, *07.05.1985, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2017-12-14: Die Gesellschafterversammlung vom 11.12.2017 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 8 beschlossen.
2020-01-07: Nicht mehr Geschäftsführer: Griep, Hans-Jürgen, Lorch, *27.03.1957.